01 – ANTÔNIA EDNA DE PAULA, eleita em 15 de novembro de 1972
e tomou posse em 31 de janeiro de 1973
02 - OZELITA RÊGO DA SILVA, natural de Governador Dix-sept Rosado-RN, nascida em 1933 e faleceu em 06 de
junho de 2013, sendo filha do casal MANOEL BEZERRA DO REGO e QUITÉRIA MARIA DA
CONCEIÇÃO. Casada com JOSÉ FELIPE DA SILVA, conhecido popularmente por “ZÉ FEIO”,
nas eleições de 15 de novembro de 1976, foi candidata a vereadora, não sendo
eleita, ficando na primeira suplência, assumiu em 04 de outubro de 1982, por licença
do Vereador FAUSTO MARTINS DA COSTA e permaneceu no cargo até 03 de setembro
de 1982. É patrona da Escola Legislativa
03 – LANICE FERREIRA DE MACÊDO, eleita em 03 de outubro de
1992, tomou posse em 01 de janeiro de 1993
- LANICE FERREIRA, foi
reeleita em 03 de outubro de 1996, tomou posse em 01 de janeiro de 1997;
04 – ARINEIDE CARLOS DA SILVA, eleita em 01 de outubro de
2000 e tomou posse em 01 de janeiro de 2001;
05 – ZILEIDE RODRIGUES COSTA DO VALE, eleita em 01 de outubro
de 2000 e tomou posse em 01 de janeiro de 2001; natural de Mossoró-RN, nascida em 04 de maio de 1950, filha de FRANCISCO RODRIGUES DO VALE e FRANCISCA MARIA DA SILVA RODRIGUES DO VALE, casada com o ex-prefeito ADAIL VALE e mãe do ex prefeito DR. ANAX VALE e do atual prefeito ARTUR VALE
07 – MARISTELA DE ALMEIDA CARLOS, eleita em 15 de novembro de
2020, tomou posse em 01 de janeiro de 2021
07 - LAURA TAYANE
FAGUNDES DE OLIVEIRA, natural de Mossoró-RN,nascida no dia 13 de outubro de 1993, filha do ex-vereador JOSÉ EMÍDIO,
foi presidente da Câmara Municipal, no período de 01 de janeiro de 2021 até 31
de dezembro de 2022.
Nenhum comentário:
Postar um comentário